Hanes ariannol CROSSLIGHT ADVICE
Rhif yr elusen: 1163306
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £290.04k | £440.49k | £530.84k | £727.22k | £682.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £240.06k | £314.33k | £470.83k | £640.40k | £655.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £35.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £35.00k | £8.00k | £35.00k | £137.85k | £93.08k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £492.13k | £578.32k | £569.01k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £143.57k | £113.88k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £38.71k | £5.32k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £426.96k | £593.64k | £585.05k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £43.87k | £46.75k | £70.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £19.30k | £114.99k | £83.33k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.