Hanes ariannol TYNE AND WEAR BUILDING PRESERVATION TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 509133
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £758.79k | £536.26k | £1.07m | £541.24k | £769.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £816.92k | £460.30k | £820.36k | £555.58k | £844.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £6.30k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £526.35k | £142.37k | £261.21k | £353.69k | £606.63k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £267.31k | £347.04k | £832.26k | £358.93k | £608.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £17.64k | £189.22k | £158.03k | £142.89k | £132.60k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £25.16k | £28.19k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £82.11k | £14.27k | £325 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £816.92k | £460.30k | £820.36k | £555.58k | £844.59k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.39k | £22.06k | £26.97k | £29.08k | £115.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.