Hanes ariannol BARKING & DAGENHAM YOUTH ZONE
Rhif yr elusen: 1172247
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.78m | £1.42m | £2.46m | £1.86m | £1.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £284.01k | £1.37m | £1.45m | £1.76m | £1.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.75m | N/A | £412.69k | £80.38k | £242.87k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.76m | £1.24m | £2.27m | £1.69m | £1.23m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £5.24k | £11.56k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £161.52k | £14.90k | £99.12k | £119.91k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.89k | £1.37k | £934 | £1.18k | £6.61k | |
|
Incwm - Arall | £20.02k | £12.16k | £165.76k | £62.29k | £187.10k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £284.01k | £1.37m | £1.38m | £1.67m | £1.87m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £68.38k | £89.38k | £11.77k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.50k | £6.80k | £6.27k | £6.40k | £7.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.