Hanes ariannol AUDLEY AND DISTRICT MALE VOICE CHOIR
Rhif yr elusen: 514488
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (59 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.96k | £19.40k | £14.97k | £22.22k | £16.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.43k | £24.85k | £14.32k | £23.40k | £14.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.