Hanes ariannol HAREWOOD HOUSE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 517753
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.42m | £4.26m | £3.34m | £4.17m | £4.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.45m | £4.01m | £3.59m | £4.01m | £4.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.23m | £19.30k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.83m | £2.70m | £2.20m | £1.01m | £1.70m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £607.05k | £735.59k | £476.17k | £1.05m | £1.32m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £890.06k | £725.87k | £578.72k | £1.28m | £1.37m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £91.52k | £98.02k | £85.59k | £86.13k | £106.74k | |
|
Incwm - Arall | £348 | £0 | £0 | £739.37k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.84m | £1.62m | £1.55m | £1.69m | £2.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.11m | £2.39m | £1.26m | £2.31m | £2.42m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.68k | £0 | £14.10k | £19.40k | £11.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £13.16k | £3.33k | £0 | £9.90k | £6.81k | |
|
Gwariant - Arall | £498.65k | £0 | £779.43k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.