Hanes ariannol THE DAVID LEWIS CENTRE
Rhif yr elusen: 1000392
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.99m | £28.87m | £30.22m | £27.96m | £30.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.07m | £27.72m | £26.04m | £26.69m | £31.63m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £27.21m | £27.74m | £27.48m | £27.16m | £29.85m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £610.48k | £1.05m | £1.02m | £584.74k | £569.01k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £64.00k | £28.00k | £87.00k | £193.00k | £256.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £94.00k | £45.00k | £18.00k | £18.00k | £76.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £27.82m | £28.79m | £28.50m | £27.75m | £30.42m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.00k | £7.00k | £1.00k | £4.00k | £66.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.62m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £65.00k | £109.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £27.02m | £27.69m | £26.04m | £26.67m | £31.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £43.00k | £33.00k | £0 | £15.00k | £48.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.00k | £34.00k | £33.00k | £35.00k | £40.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.