Hanes ariannol LIDAS (LINCOLN INTEGRATED DOMESTIC ABUSE SERVICES)
Rhif yr elusen: 1000514
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £522.65k | £583.96k | £668.46k | £939.49k | £772.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £437.87k | £531.18k | £763.14k | £835.52k | £905.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £17.11k | £16.56k | £28.03k | £18.01k | £13.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.15k | £541 | £1.93k | £493 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £484.77k | £557.13k | £630.69k | £914.53k | £757.55k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.89k | £5.92k | £561 | £716 | £1.81k | |
|
Incwm - Arall | £10.74k | £3.81k | £7.26k | £5.74k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £433.47k | £522.93k | £757.54k | £830.93k | £899.94k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.40k | £7.28k | £4.25k | £4.23k | £5.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.