Hanes ariannol THE WILD AID FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1001595
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.17k | £24.52k | £17.78k | £17.03k | £32.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.50k | £24.38k | £11.78k | £15.73k | £16.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.82k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.50k | £2.82k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.