Hanes ariannol LONDON BLACK WOMEN'S PROJECT
Rhif yr elusen: 1001834
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (52 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £969.71k | £474.99k | £1.41m | £1.44m | £1.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £913.39k | £464.48k | £1.20m | £1.29m | £1.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £217.96k | N/A | £219.93k | £235.43k | £233.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £108.96k | £236.17k | £162.21k | £162.18k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.49k | N/A | £354.00k | £348.70k | £177.62k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £943.11k | N/A | £1.05m | £1.09m | £1.40m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £111 | N/A | £83 | £49 | £2.02k | |
|
Incwm - Arall | £23.00k | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £897.79k | N/A | £1.20m | £1.29m | £1.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £15.60k | N/A | £345 | £54 | £1.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.33k | N/A | £6.94k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.