Hanes ariannol ROTARY FOUNDATION OF THE UNITED KINGDOM
Rhif yr elusen: 1002059
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.09m | £4.26m | £2.77m | £2.86m | £3.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.09m | £4.26m | £2.77m | £2.86m | £3.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.09m | £4.26m | £2.77m | £2.86m | £3.19m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £875 | £2.62k | £132 | £480 | £6.73k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £46.73k | £1.31m | £157.17k | £32.76k | £743.85k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.97m | £4.13m | £2.65m | £2.73m | £3.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £119.58k | £126.79k | £115.12k | £132.87k | £132.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.29k | £4.77k | £0 | £5.69k | £4.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.96m | £4.13m | £2.65m | £2.72m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.