Hanes ariannol SPIKE ISLAND ARTSPACE LIMITED
Rhif yr elusen: 1003505
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.08m | £1.18m | £1.25m | £1.45m | £1.95m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.19m | £1.37m | £1.25m | £1.38m | £1.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £301.25k | £430.44k | £356.83k | £271.60k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £283.39k | £325.82k | £605.77k | £409.27k | £465.18k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £793.68k | £857.36k | £643.65k | £1.04m | £1.48m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18 | £54 | £28 | £4 | £1.01k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.16m | £1.37m | £1.25m | £1.38m | £1.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £28.08k | £0 | £0 | £0 | £11.83k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £47.52k | £55.74k | £51.52k | £56.27k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.