Hanes ariannol BIRMINGHAM ASSOCIATION FOR MENTAL HEALTH
Rhif yr elusen: 1003906
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.53m | £7.77m | £8.56m | £9.61m | £10.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.37m | £7.51m | £8.13m | £9.46m | £10.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £2.42m | N/A | £2.95m | £3.09m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £196.39k | £144.62k | £2.87m | N/A | £24.87k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £124.72k | £310.59k | £139.84k | £156.26k | £198.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.39m | £7.43m | £8.40m | £9.45m | £9.86m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20.52k | £26.92k | £18.72k | £6.82k | £12.38k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £94.85k | £0 | £24.52k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.29m | £7.42m | £8.04m | £9.37m | £10.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £19.66k | £22.45k | £41.14k | £48.08k | £89.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.00k | £41.03k | £44.49k | £61.88k | £53.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £61.00k | £66.00k | £45.00k | £45.00k | £41.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.