Hanes ariannol EXMOOR CALVERT TRUST
Rhif yr elusen: 1005776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.35m | £1.39m | £888.97k | £1.71m | £1.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.64m | £1.61m | £1.27m | £1.21m | £1.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £118.29k | £267.24k | £167.72k | £6.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £381.08k | £263.19k | £656.05k | £779.54k | £278.05k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £830 | £970 | £750 | £468 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £938.10k | £1.09m | £210.83k | £430.41k | £1.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £310 | £683 | £153 | £64 | £982 | |
|
Incwm - Arall | £27.63k | £29.67k | £21.19k | £494.84k | £35.83k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £36.12k | £22.23k | £43.02k | £0 | £5.13k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.57m | £1.52m | £1.20m | £1.16m | £1.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £72.56k | £87.87k | £64.35k | £51.25k | £108.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.66k | £6.84k | £6.84k | £6.84k | £6.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.