Dogfen lywodraethu TETBURY HOSPITAL TRUST
Rhif yr elusen: 1008926
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28/01/1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/10/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/04/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/11/2011 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 14/11/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 14 MAR 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE INTEGRATED, SEAMLESS HEALTHCARE FOR THE PEOPLE AND LOCAL COMMUNITIES WE SERVE THAT IS SAFE, EFFECTIVE AND CENTRED AROUND THE PATIENT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED. IN PRACTICE TETBURY
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.