ymddiriedolwyr ASSOCIATION OF NATURAL MEDICINES LIMITED
Rhif yr elusen: 1009714
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuleena Barrow | Cadeirydd | 06 November 2013 |
|
|
||||
Dr Sunil Chhatre | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||
Colin Morgan | Ymddiriedolwr | 13 October 2018 |
|
|
||||
Dawn Morgan | Ymddiriedolwr | 13 October 2018 |
|
|
||||
PATRICIA BRUNTON | Ymddiriedolwr | 14 October 2017 |
|
|
||||
Caryce Smith | Ymddiriedolwr | 19 September 2015 |
|
|
||||
Rachel Brunton | Ymddiriedolwr | 06 November 2013 |
|
|
||||
DAVE DARNEY | Ymddiriedolwr | 19 October 2010 |
|
|
||||
DAVID JARVIS | Ymddiriedolwr | 18 October 2006 |
|
|
||||
DR NELSON BRUNTON | Ymddiriedolwr | 11 March 1992 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.