Hanes ariannol THE BAYSWATER INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1013623
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (162 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £133.32k | £113.68k | £45.17k | £58.64k | £82.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £358.00k | £193.82k | £85.66k | £88.68k | £68.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £52.20k | £70.65k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.17k | £4.50k | £5.43k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.