Hanes ariannol BUSY BEES PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1015404
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (40 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £104.95k | £91.57k | £91.89k | £132.40k | £146.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £119.45k | £87.17k | £84.93k | £126.64k | £128.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £104.61k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £86.82k | £79.69k | £81.84k | £11.66k | £127.42k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.