ymddiriedolwyr THE RUSSELL SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1017405
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conrad Mishan | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Frances Corner | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
||||
Rebecca James | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
||||
Sally Chapman | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
Hollie Curtis | Ymddiriedolwr | 30 September 2016 |
|
|
||||
Franziska Orphal | Ymddiriedolwr | 30 September 2016 |
|
|
||||
Ken MacKenzie | Ymddiriedolwr | 04 October 2013 |
|
|
||||
MRS S LEIR | Ymddiriedolwr | 28 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.