Hanes ariannol DARBARI TRUST UK
Rhif yr elusen: 1018805
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 13/04/2018 | 13/04/2019 | 13/04/2020 | 13/04/2021 | 13/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.89k | £3.80k | £3.90k | £23.30k | £2.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.71k | £14.76k | £8.29k | £9.95k | £13.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £20.19k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.