ymddiriedolwyr THE ADOLESCENT AND CHILDREN'S TRUST
Rhif yr elusen: 1018963
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Penney | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Francisco Yeo | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Chizoma Okaro | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
PHILIP WOODMAN | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|||||
Tom Bingham | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Jennifer O'Connell | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Paul Anderson | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Michael Scott | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.