Hanes ariannol KNODISHALL AND DISTRICT PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1023626
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £95.88k | £102.51k | £90.28k | £95.13k | £148.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £71.65k | £70.20k | £67.06k | £77.71k | £81.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £82.09k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £50.69k | £64.48k | £74.16k | N/A | £250 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.