Hanes ariannol STONEBROOM PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1026865
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.37k | £91.21k | £70.45k | £61.88k | £64.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.83k | £70.05k | £75.07k | £67.57k | £75.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £58.23k | £43.88k | £41.18k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £53.77k | £73.12k | £365 | £300 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.