Hanes ariannol Turning Tides Homelessness
Rhif yr elusen: 1027832
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.67m | £4.14m | £6.05m | £5.63m | £5.97m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.69m | £3.96m | £4.84m | £5.67m | £6.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £694.92k | £948.24k | £1.09m | £1.47m | £1.76m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £166.53k | £24.97k | £107.42k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £267.70k | £274.54k | £558.88k | £696.86k | £556.37k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £149.03k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.25m | £3.86m | £5.49m | £4.93m | £5.41m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.32k | £2.21k | £906 | £1.57k | £3.50k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £43.06k | £8.00k | £10.04k | £63.74k | £126.25k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.47m | £3.96m | £4.84m | £5.67m | £6.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £222.69k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.56k | £11.14k | £12.01k | £69.12k | £60.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.