ymddiriedolwyr CRINGLEFORD CRACKERJACKS PRESCHOOL
Rhif yr elusen: 1028701
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (74 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Sage | Cadeirydd | 13 December 2022 |
|
|
||||
Angela Durrant | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|||||
Yvette Penman | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|||||
Emily Cott | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|||||
Holly Henery | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|||||
Christina McNicholas | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|||||
Karen Ann Latoy | Ymddiriedolwr | 21 January 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.