ymddiriedolwyr TREGADILLETT UNDER FIVES PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1029678
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLARE KING | Cadeirydd | 11 March 2016 |
|
|
||||
Kelly Shaw | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Rebecca Wooldridge | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Sabrina Marie Lake | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|
||||
Gemma Hicks | Ymddiriedolwr | 18 January 2018 |
|
|
||||
Emma Watson | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Tamsyn East | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.