Dogfen lywodraethu Friends of Wigton Infant School
Rhif yr elusen: 1031266
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 JANUARY 1991 AS AMENDED ON 13 OCTOBER 1993 as amended on 15 Nov 2017 as amended on 07 Oct 2020 as amended on 05 Nov 2020
Gwrthrychau elusennol
The object of the association is to advance the education of the pupils in the school by: -developing effective relationships between the staff, parents and others associated with the school -engaging in activities or providing facilities or equipment which support the school and advance the education of the pupils.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.