Hanes ariannol THE ENVIRONMENT CENTRE (TEC)
Rhif yr elusen: 1031482
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £400.69k | £502.29k | £729.03k | £802.06k | £1.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £555.42k | £548.02k | £730.22k | £749.55k | £1.33m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £226.18k | £202.87k | £225.21k | £337.34k | £451.31k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £17.42k | £6.00k | £140.34k | £126.15k | £493.68k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £460 | £5.60k | £20.15k | £22.48k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £501.49k | £705.05k | £781.89k | £1.46m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £339 | £74 | £18 | £1.71k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £18.31k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £548.02k | £730.22k | £749.55k | £1.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £3.35k | £17.86k | £2.93k | £5.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.