Hanes ariannol Vale Domestic Abuse Services
Rhif yr elusen: 1034188
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (18 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £804.79k | £713.27k | £912.15k | £865.61k | £1.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £736.42k | £716.91k | £776.08k | £753.93k | £1.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £476.76k | £421.07k | £542.01k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £335.49k | £284.51k | N/A | N/A | £113.11k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.05k | £6.48k | £4.35k | £7.00k | £6.11k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £797.63k | £706.58k | £907.73k | £858.56k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £98 | £215 | £80 | £47 | £2.49k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £736.42k | £716.91k | £776.08k | £753.93k | £1.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £320 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.