Dogfen lywodraethu ORIEL DAVIES GALLERY
Rhif yr elusen: 1034890
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17 DECEMBER 1993 AND CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME OF 6 JULY 1998 AND 11TH SEPTEMBER 2002, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION OF 18 JUNE 2008. as amended on 27 Feb 2024
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC, IN PARTICULAR WALES, IN THE UNDERSTANDING AND APPRECIATION OF THE ARTS, WITH PARTICULAR EMPHASIS UPON THE VISUAL ARTS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WALES
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.