Hanes ariannol CHORLEY AND SOUTH RIBBLE SHOPMOBILITY
Rhif yr elusen: 1035095
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.01k | £17.65k | £24.99k | £26.12k | £29.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.96k | £13.75k | £22.99k | £25.84k | £29.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £17.00k | £17.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £17.00k | £15.00k | N/A | N/A | £18.80k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.