Dogfen lywodraethu CHORLEY AND SOUTH RIBBLE SHOPMOBILITY
Rhif yr elusen: 1035095
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 2 AUGUST 1993, AS AMENDED 8 DECEMBER 1993 AND 18 JUNE 1997, 24 JUNE 1998 AND 23 JUNE 1999
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE DISABLED PERSONS IN CHORLEY AND DISTRICT BY PROVIDING FACILITIES IN PARTICULAR SELF PROPELLED WHEELCHAIRS AND SIMILAR EQUIPMENT IN ORDER TO IMPROVE THEIR MOBILITY AND CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CHORLEY AND DISTRICT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.