Hanes ariannol THE SPRING CENTRE TRUST FUND
Rhif yr elusen: 1035546
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £182.73k | £156.77k | £197.99k | £184.49k | £195.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £145.63k | £157.06k | £165.42k | £182.20k | £200.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £63.29k | £68.11k | £44.89k | £49.07k | £73.37k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £114.67k | £13.63k | £9.79k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.