Dogfen lywodraethu THE SPRING CENTRE TRUST FUND
Rhif yr elusen: 1035546
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 16 FEBRUARY 1994 AS AMENDED BY RESOLUTIONS ON 12 SEPTEMBER 1996, 11 SEPTEMBER 1997 AND 01 MARCH 2001 as amended on 20 May 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE RELIEF FOR 'CHILDREN IN NEED' AND TO ASSIST AND PROMOTE DISABLED CHILDREN AND THEIR FAMILIES TO LEAD LIVES THAT ARE AS NORMAL AS POSSIBLE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.