Dogfen lywodraethu HARNHAM DAY CENTRE
Rhif yr elusen: 1036401
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25 JANUARY 1994 AS AMENDED AUGUST 1999 AS AMENDED ON 13 MAY 2013 as amended on 27 Jan 2022 as amended on 28 Apr 2022 as amended on 05 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF THE ELDERLY IN ANY MANNER WHICH NOW IS OR HEREINAFTER MAY BE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE AND IN PARTICULAR TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF DAY CARE FACILITIES FOR THE RESIDENTS OF THE AREA OF HARNHAM WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR AGE AND/OR INFIRMITY
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
IN PRACTICE THE AREA OF HARNHAM
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.