ymddiriedolwyr GREAT YELDHAM SPORTS GROUND
Rhif yr elusen: 1040387
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Alan Ian Lovell | Cadeirydd | 11 April 2022 |
|
|
||||
Julie Campbell | Ymddiriedolwr | 19 January 2024 |
|
|
||||
Gary Theobold | Ymddiriedolwr | 14 April 2021 |
|
|
||||
Philip William Rawlinson | Ymddiriedolwr | 16 July 2020 |
|
|||||
Georgina Burr | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|||||
Anne Burrows | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.