ymddiriedolwyr STEPPING STONES PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1041149
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amy Danton | Cadeirydd | 19 January 2023 |
|
|
||||
Helena Beresford | Ymddiriedolwr | 06 October 2023 |
|
|
||||
Angela TAYLOR | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Joanne Lowe | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Cassandra lowe | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
EMMA BROOKS | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.