ymddiriedolwyr THE RHODESIAN RIDGEBACK WELFARE TRUST
Rhif yr elusen: 1042184
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Ann Duncan | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Ellen Watts | Ymddiriedolwr | 29 July 2023 |
|
|
||||
Catherine Davies | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Elena Jeffery | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Margaret Higgins | Ymddiriedolwr | 07 October 2018 |
|
|
||||
Sheila Cooksey | Ymddiriedolwr | 06 October 2018 |
|
|
||||
Tracy Beswick | Ymddiriedolwr | 06 October 2018 |
|
|
||||
MICK O'REARDON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD WATTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANET GRIMWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JENNY FELICITY MAITLAND-JONES | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.