ymddiriedolwyr DOVER BRONZE AGE BOAT TRUST
Rhif yr elusen: 1042464
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor PAUL BENNETT | Cadeirydd | 21 November 1994 |
|
|||||
Keith Parfitt | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Christine Lynn Waterman | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|||||
RICHARD PAUL CHRISTIAN | Ymddiriedolwr | 28 July 2010 |
|
|
||||
Dr JOHN HUGH WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 28 March 2008 |
|
|
||||
Dr ANTHONY HUGH WARD FSA | Ymddiriedolwr | 20 June 2005 |
|
|
||||
STEPHEN PETER BISPHAM | Ymddiriedolwr | 21 November 1994 |
|
|
||||
Dr Andrew Frank Richardson FSA | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.