Hanes ariannol THE STEINBERG FAMILY CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1045231
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.90m | £2.59m | £2.04m | £2.25m | £3.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.81m | £2.72m | £1.60m | £3.53m | £2.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £311.08k | £107.05k | £1.08k | £120.55k | £775.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.59m | £2.49m | £2.04m | £2.13m | £2.41m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £300.00k | £0 | £0 | £0 | £644.65k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.78m | £1.71m | £809.84k | £2.81m | £1.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.03m | £1.00m | £794.16k | £717.05k | £896.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.08k | £33.26k | £21.05k | £14.98k | £16.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.64m | £1.54m | £652.92k | £2.65m | £1.26m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £250.71k | £984.49k | £220.04k | £218.03k | £210.53k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.