Hanes ariannol MYAWARE
Rhif yr elusen: 1046443
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £851.72k | £1.38m | £992.80k | £706.91k | £329.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £941.62k | £917.08k | £1.05m | £1.02m | £716.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £488.36k | £1.07m | £675.82k | £640.97k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £347.89k | £284.10k | £306.92k | £58.11k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15.46k | £19.35k | £10.06k | £7.83k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £317.37k | £888.88k | £519.56k | £490.12k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £894.60k | £892.99k | £1.04m | £1.01m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £47.02k | £24.09k | £10.33k | £9.50k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £27.53k | £21.91k | £14.72k | £14.26k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.