Hanes ariannol THE AMAR INTERNATIONAL CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1047432
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.83m | £2.10m | £5.07m | £1.21m | £2.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.19m | £2.51m | £4.94m | £1.60m | £2.81m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £174.32k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.64m | £117.38k | £5.01m | £1.18m | £2.58m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £155.86k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £40.11k | £1.99m | £58.44k | £26.46k | £61.01k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £205 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.01m | £2.50m | £4.94m | £1.57m | £2.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £178.86k | £15.57k | £1.11k | £27.02k | £1.72k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £304.37k | £126.55k | £43.27k | £90.45k | £74.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £11.08k | £0 | £0 | £22.19k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.