ymddiriedolwyr MARKET LAVINGTON COMMUNITY HALL MANAGEMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1049118
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAM GIBBON | Cadeirydd | 26 October 2015 |
|
|
||||
Julia Urmiston | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Ashley Galloway | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Colette Carson | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
||||
Joanna Perkins | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
||||
Andrew Saunders | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
||||
TIM PADFIELD | Ymddiriedolwr | 26 October 2015 |
|
|
||||
LYNN STANLEY AUSTIN | Ymddiriedolwr | 22 October 2014 |
|
|||||
MICHAEL STONE | Ymddiriedolwr | 22 September 2014 |
|
|
||||
CHRIS JONES | Ymddiriedolwr | 10 September 2007 |
|
|
||||
SUE STONE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEITH BENNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BOB NAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Jackie Clark | Ymddiriedolwr |
|
||||||
RAY NETHERCOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.