Dogfen lywodraethu BRENT CITIZENS ADVICE BUREAUX
Rhif yr elusen: 1049632
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 16TH AUGUST 1995 AS AMENDED ON 23 MAY 2000 AND 23 OCTOBER 2002 as amended on 25 Jan 2019 as amended on 22 Feb 2022 as amended on 07 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
To promote any charitable purpose for the public benefit by the advancement of education, the protection and preservation of health and the relief of poverty, sickness and distress in particular, but without limitation, for the benefit of the community in the London Borough of Brent and surrounding areas.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
LONDON BOROUGH OF BRENT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.