Hanes ariannol THE HEREFORD CATHEDRAL PERPETUAL TRUST
Rhif yr elusen: 1051168
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.53m | £967.35k | £2.01m | £646.45k | £1.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.11m | £996.46k | £1.12m | £524.43k | £436.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.03k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.31m | £677.66k | £1.82m | £454.21k | £752.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £103.70k | £145.19k | £21.40k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £96.66k | £144.51k | £167.18k | £188.07k | £240.46k | |
|
Incwm - Arall | £17.00k | £0 | £0 | £4.16k | £13.42k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.05m | £156.50k | £870.40k | £49.26k | £562.33k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £855.63k | £832.58k | £1.08m | £457.30k | £359.49k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £257.39k | £163.88k | £46.93k | £67.12k | £76.80k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.34k | £49.02k | £52.68k | £0 | £6.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £776.79k | £744.95k | £977.32k | £380.63k | £289.50k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £7.84k | £9.62k | £11.51k | £10.77k | £9.84k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.