ymddiriedolwyr YMCA LONDON CITY AND NORTH
Rhif yr elusen: 1053864
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzanne Long | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Payal Anand | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|||||
Valerie Bosman-Quarshie | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
Dr Nathaniel Segaren | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Daniel Gerring | Ymddiriedolwr | 17 January 2018 |
|
|
||||
Mark Henshaw | Ymddiriedolwr | 17 January 2018 |
|
|
||||
MAREK WILUSZYNSKI | Ymddiriedolwr | 14 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.