Hanes ariannol GRIMSBY, CLEETHORPES AND DISTRICT DIAL-A-RIDE
Rhif yr elusen: 1054823
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £215.87k | £231.33k | £165.29k | £150.74k | £97.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £226.67k | £212.46k | £197.89k | £134.67k | £143.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £156.16k | £134.72k | £102.93k | £99.69k | £49.18k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £23.58k | £10.18k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.