Hanes ariannol THE CHARITY FINANCE GROUP
Rhif yr elusen: 1054914
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.80m | £1.68m | £1.24m | £1.28m | £1.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.77m | £1.88m | £1.40m | £1.36m | £1.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £70.42k | £75.06k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £50.83k | £28.83k | £108.92k | £100.86k | £98.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £127.80k | £118.21k | £37.15k | £3.00k | £132.01k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.61m | £1.53m | £1.03m | £1.06m | £1.27m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.34k | £4.23k | £379 | £148 | £6.88k | |
|
Incwm - Arall | £766 | £149 | £67.84k | £116.36k | £6.05k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.69m | £1.80m | £1.35m | £1.34m | £1.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £77.52k | £82.29k | £47.03k | £28.39k | £37.26k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.16k | £0 | £10.98k | £18.33k | £57.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.