Hanes ariannol ASHFORD BOROUGH CITIZENS ADVICE
Rhif yr elusen: 1058302
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £210.36k | £249.85k | £299.33k | £357.64k | £214.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £250.51k | £251.96k | £222.17k | £250.01k | £232.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £120.75k | £13.92k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £130.76k | £120.75k | £138.75k | £120.75k | £145.34k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.