Dogfen lywodraethu THE KEIGHLEY BUS MUSEUM TRUST LIMITED
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 7 AUGUST 1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 1 DECEMBER 1996 AND 3 JULY 1997. FURTHER AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 28 MAY 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15 MAY 2017 as amended on 02 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC BY ESTABLISHING WITHIN THE KEIGHLEY AND AIRE VALLEY AREA OF WEST YORKSHIRE ONE OR MORE OPERATIONAL OR STATIC MUSEUMS OF TRANSPORT HISTORY AND ARCHAELOGY COVERING ALL ASPECTS OF ROAD PUBLIC PASSENGER TRANSPORT
Maes buddion
KEIGHLEY AND AIRE VALLEY AREAS OF WEST YORKSHIRE
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.