Hanes ariannol CWMNI'R FRAN WEN CYF
Rhif yr elusen: 1060546
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (152 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £595.26k | £986.88k | £977.67k | £1.76m | £3.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £682.44k | £869.32k | £577.25k | £672.33k | £689.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £22.70k | N/A | N/A | £35.80k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £43.00k | £174.18k | £225.91k | £1.56m | £312.16k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £501.46k | £912.93k | £3.99k | £7.25k | £880 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £945.39k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £93.59k | £73.78k | £28.25k | £170.95k | £3.36m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £220 | £169 | £41 | £48 | £1.91k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £24.37k | £29.78k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £880 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £680.54k | £869.32k | £577.25k | £672.33k | £657.46k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £2.00k | £4.95k | £5.64k | £15.87k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.90k | £0 | £0 | £0 | £32.43k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.